Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenzek, Erich | MtrOGfr. | 08.01.1923 | 03.04.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Wenzek, Walter | FkOGfr | 10.03.1923 | 24.06.1944 | U 1225+ | - | ||
Wenzel, | MtrOGfr | U 57. | - | ||||
Wenzel, | "M 39". Zwischendeck Backbord. | - | |||||
Wenzel, Albert | Mech.(T) | 10.02.1903 | 16.04.1943 | Torpedo-Kommando. | - | ||
Wenzel, Albert | 20.01.1908 | 09.12.1941 | Kommando MAA 513 | - | |||
Wenzel, Alfred | Gfr. | 09.11.1919 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Wenzel, Alfred | HauptwachtMstr. | 15.01.1896 | 17.07.1942 | Marine-Bauamt | - | ||
Wenzel, Balthasar | OStrm | 13.08.1913 | 19.08.1942 | "UJ 1404" + | - | ||
Wenzel, Emil | MA.Gfr. | 16.07.1924 | 13.02.1943 | Kommando ErsatzBat 34 Afrika am 13.2.1943 in Bolog... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wenzel, Engelbert | OStrm. | 14.03.1917 | 25.08.1944 | - | |||
Wenzel, Erich | BtsMt | 31.03.1922 | 14.12.1942 | U 626+ VIIC. unter Leutnant zur See Hans-Botho Bad... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wenzel, Erich | MtrOGfr. | 11.01.1922 | 28.04.1943 | Kommando 7.Vorpostenflottille "V 722"+ am 28.4.19... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wenzel, Ernst | MA.OGfr. | 07.01.1920 | Mar.Flak.A.711. Battr.7. K.v.Land. Ostland 31.07.1... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Wenzel, Franz | MaschOGfr. | 14.03.1922 | 12.06.1944 | "S 153"+ | - | ||
Wenzel, Friedel / Friedrich | MechOGfr | 22.09.1922 | 21.05.1943 | U 303+ VIIC. 29. U Flottille Toulon, Feldpostnumm... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wenzel, Friedrich | Gfr. | 06.05.1922 | 05.01.1943 | 3.Bat ResFlakAbt 153. Untergang des Urlauberdampfe... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wenzel, Friedrich | MtrOGfr. | 18.06.1923 | 06.12.1943 | Kommando 31.Minensuchflottille am 6.12.1943 auf Se... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wenzel, Fritz | MaschOGfr | 15.07.1923 | 08.05.1943 | U 663+ VIIC. | - | ||
Wenzel, Fritz | Matrose | 11.03.1901 | 06.08.1943 | Kommando Seekommandant Saloniki am 6.8.1943 In Sal... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wenzel, Gertrud | Marinehelferin | 30.01.1925 | "WILHELM GUSTLOFF". Überlebende. 30.01.45. | - | |||
Wenzel, Gustav | BtsMt | 22.01.1913 | 25.08.1942 | "ULM". 1939 KM. Auxiliary Minelayer , 1941 "S... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wenzel, Günter | OLt.ing. | 17.10.1916 | 13.03.1943 | U 163+ LI.(10.41-03.43) 3 patrols 144 seetage. IXC... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wenzel, Günter | OLt.z.S. | U 708. | - | ||||
Wenzel, Heinrich | BtsMt | 02.03.1922 | 29.07.1944 | U 872.+ air raid | - | ||
Wenzel, Heinrich | OMasch D. | 18.11.1917 | 31.07.1944 | U 998. (10.43-06.44) 1 patrol 6 seetage. U 333+ | - | ||
Wenzel, Heinrich | MaschOGfr | 23.09.1919 | 13.10.1939 | U 42+ | - | ||
Wenzel, Heinz | MtrOGfr. | 30.08.1922 | 13.04.1943 | Kommando 20.Vp Flot. am 13.4,1943 in der Nordsee g... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wenzel, Helmut | BtsMt | 22.09.1921 | 24.06.1944 | U 1225+ | - | ||
Wenzel, Helmut | Mar.Artl. | Seetransportstelle Neapel Dampfer "ARTA". Verwunde... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Wenzel, Herbert | OMasch | 12.05.1914 | 12.06.1946 | 1.UAA. | - | ||
Wenzel, Horst | MaschOGfr | 22.01.1923 | 23.04.1944 | U 193+ IXC/40. under Oberleutnant zur See Ulrich A... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wenzel, Horst | MA.OGfr. | 09.01.1921 | 06.03.1943 | Kommando MAA.505. am 6.3.1943 in Kristiansand vers... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wenzel, Joachim | Lt.ing | 12.10.1924 | 00.04.1945 | 2.UAA. | - | ||
Wenzel, Karl | OStrm | 08.09.1917 | 23.02.1943 | U 522+ (06.42-02.43) 2 patrols 111 seetage. | - | ||
Wenzel, Karl | ObMt. | 14.11.1919 | 24.02.1944 | U 257+ | - | ||
Wenzel, Karl | BtsMt | 02.01.1922 | 09.02.1945 | U 864+ | - | ||
Wenzel, Kurt | OStrm | U 3041. U 3512. | - | ||||
Wenzel, Max | ObGfr | 07.03.1923 | 24.08.1944 | U 445+ | - | ||
Wenzel, Otto | Hilfszollassistent | 12.09.1900 | 12.04.1945 | - |