Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wendt, Rudolf | MtrGfr. | 12.01.1925 | 09.05.1943 | U 381+ VIIC. 7. U Flottille St. Nazaire, Feldpost... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wendt, Siegfried | MtrGfr | 19.09.1920 | "R 184" Pow.16.08.42. | - | |||
Wendt, Siegfried | MaschGfr. | 12.11.1917 | 02.04.1942 | Mar.Art.Ers.At. Deutsch Krone, TBC Uimhautentzüng... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wendt, Werner | OLt.z.S.d.R.01.04.43. | 06.02.1916 | 01.04.1988 | U 765. Kdt.(19.06.43-06.05.44) 1 patrol 39 seetage... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Wendt, Werner | Lt.z.S. | U 590. | - | ||||
Wendt, Wilhelm | Matrose | 25.02.1927 | 03.05.1945 | - | |||
Wendt, Wilhelm | MaschOGfr. | 25.09.1923 | 29.11.1943 | U 86+ VIIB. unter Kapitänleutnant Walter Schug, l... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wendt, Willi | OGfr. | 14.12.1906 | 05.01.1943 | 3.Bat ResFlakAbt 152. Untergang des Urlauberdampfe... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wendt Dr., Ralf | Mar.Ob.Ass.Arzt | 2nd.S Flottille. (19.11.41-13.09.42). 4th.S Flott... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Wendte, Adalbert | MaschOGfr | 31.01.1915 | 13.10.1939 | U 40+ | |||
Wendtland, Alfred | MA.Art. | 27.01.1924 | 30.05.1943 | Kommando MarFlakAbt 204 am 30.5.1943 in ResLaz Ham... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wendtland, Hans-Joachim | Lt.ing.01.04.41. | 22.04.1920 | 05.10.1942 | U 619+ VIIC. LI. unter Oberleutnant zur See Kurt M... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wendtlandt Dr., Gerhard | Mar.St.Arzt | 00.00.1947 | "GORCH FOCK". (14.06.34-26.09.34). "SCHLESWIG-HOL... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Wendzonka, Franz | Matrose | 13.11.1924 | 22.10.1944 | - | |||
Wengefeld, Gerhard | MaschGfr. | 05.05.1922 | U 444. Pow. 11.03.43 | - | |||
Wengel, Hans | KpLt.01.09.43. | 15.05.1914 | 17.01.1987 | 2.11.38-29.3.38. 14.SStA; 30.3.39-10.4.39. "SAAR"... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wengel, Reinhold | MtrGfr | 14.07.1924 | 09.02.1945 | U 864+ IXD2. unter Korvettenkapitän Ralf-Reimar W... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wengelewski, Franz | MtrGfr | "GEDANIA" pow.04.06.41. | - | ||||
Wengenrod, Theo | MtrGfr. | 27.10.1924 | 13.01.1944 | Kommando Küstenschutzflottille Attika am 13.1.194... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wenger, Ernst | VerwHGfr. | 05.03.1923 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Wenger, Ludwig | MtrOGfr | 29.01.1925 | U 1271. | - | |||
Wengert, Erhard | OLt.z.S.01.04.39. | 16.12.1913 | 07.03.1941 | "GORCH FOCK". (14.06.34-26.09.34). "EMDEN". U. "N... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Wengert, Helmut | OMechMt | 29.03.1920 | 23.04.1945 | U 183+ | - | ||
Wengert, Otto | OMaat | 28.10.1911 | 10.04.1940 | "Z 22"+ / "ANTON SCHMITT"+ | - | ||
Wengler, Werner | MaschGfr | 03.05.1919 | 17.03.1941 | U 100+ VIIB. | - | ||
Wenglorz, Heribert | Maschinist (S) | Heribert WENGLORZ, Leitender Ingenieur & I. Wachma... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Wenig, Harald | Maat, Kriegsberichterstatter (PK-Mann) | 20.12.1921 | 03.02.1945 | U 96. Art.Gfr.(Pk).12.42-03.43.(Kdt.Heilriegel). ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wenig, Horst | OLt.z.S. | 8.R Flot. "R 102". Kdt.01.08.44-15.01.45. | - | ||||
Wenig, Willi | OMasch(D). | U 1271. | - | ||||
Weniger, Ernst | MA.Gfr. | MAA.532. Battr. Nargön, Reval Ostland 02.08.1943. | - | ||||
Weniger, Karl | Kapt.z.S. | 24.05.1899 | 01.10.1941 | aus der Chronik des Seekriegs 1939-1945 : 1.10.19... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Weniger, Robert | MA.OGfr. | MAA.531. Ostland, Bereitstellung von Personal für... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Weniger, Wilhelm | MA.OGfr. | 00.00.1921 | Mar.Flak.A.239. Battr.6. K.v.Bord Ostland 17.08.43... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Weninger, Johann | Bau-Ing. | 15.06.1920 | Kommandos 1939 bis 1945: 7. SStA (Dänholm), Ausbi... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Wenisch, Gerhard | Matr. | 31.10.1921 | Minenschiff "KÖNIGIN LUISE"+ minenfreffer. | - | |||
Wenk, Gerhard | Matrose | 29.09.1922 | 07.09.1941 | - | |||
Wenk, Gottfried | MaschOGfr | 21.09.1923 | 23.04.1945 | U 1055+ VIIC. unter Oberleutnant zur See Rudolf Me... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wenk, Hermann | OGfr | 00.00.1917 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Wenk, Max | OGfr | 05.01.1924 | 12.12.1944 | "Z 35"+ or "Z 36"+ | - | ||
Wenke, Heinz | U 875. U 1224. |