Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenzel, Otto | Mtr.. | 14.02.1923 | U 995. | - | |||
Wenzel, Philipp | MaschGfr. | 29.11.1923 | 20.06.1943 | U 388+ | - | ||
Wenzel, Richard | OMasch | 11.01.1914 | 04.06.1943 | U 594+ | - | ||
Wenzel, Rolf | MaschOGfr. | 30.01.1922 | 18.02.1944 | Kommando 2.L-Flottille "F 422"+ am 18.2.1944 in Li... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wenzel, Rudolf | MtrGfr. | Gruppenführerboot "DELPHIN". 1.TransportFlot. Ger... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Wenzel, Stefan | Gfr. | 22.04.1925 | 05.03.1944 | U 366+ | - | ||
Wenzel, Walter | KpLt.01.04.42. | 04.10.1905 | 13.04.1945 | "T 139".Cdr.(02.40-07.41). "T 111".Cdr.(07.41-06.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wenzel, Walter | "Z 24". / "T 24". 2 Komp Mar. Bataillon Narvik Gir... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||||
Wenzel, Werner | OMechMt | U 123. | - | ||||
Wenzel, Wilhelm | MtrOGfr | U 575. Pow.13.03.44. (age-20). | - | ||||
Wenzel, Willi | MaschMt. | 07.10.1920 | 11.04.1944 | "TIRPITZ"+ im OrtsLaz Tromsö nach Verwundung vom... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wenzel, Wolfgang | MechOGfr. | 15.02.1924 | 11.02.1944 | U 283+ | - | ||
Wenzel, Wolfgang | KpLt.01.04.42. | 29.03.1910 | 14.04.1992 | HSK "ATLANTIS". Schiff-16. OLt.z.S. F.T.O. (09.39-... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Wenzel Dr., Georg | Mar.St.Arzt. | 25.05.1913 | U 168. Pow.Australia 06.10.44. (age 31). | - | |||
Wenzelberg, Erwin | 01.06.1923 | U 34. U 979. | - | ||||
Wenzin, Kurt | OLt.z.S. | U 579. | - | ||||
Wenzke, Günter | MechOGfr. | 07.05.1923 | 07.07.1944 | U 678+ | - | ||
Wenzke, Kurt | OMasch | 10.08.1907 | 22.02.1940 | "Z 1"+ / "LEBERECHT MAASS"+ | - | ||
Wenzler, Magnus | MaschOGfr. | 25.04.1922 | 19.02.1943 | U 562+ VIIC. 29.U Flot. 9. UNTERNEHMUNG, unter Kap... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Weper, Werner | MaschOGfr. | 14.09.1923 | 29.05.1944 | Kommando 4.Räumbootflottille "R 123"+ am 29.5.194... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wepner, Max | KrfOGfr. | 03.01.1923 | 23.10.1944 | Kommando 2.MEA am 23.10.1944 auf dem Lazarettschif... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Weppelmann, Walter | Fähnr.z.S. | 12.12.1923 | U 175. pow.17.04.43.picked up by USCGC Spencer | ||||
Weppert, Franz | Matrose | 25.01.1923 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Weppert, Georg | 23.02.1923 | 17.06.1946 | 1.UAA. TS Mürwik. 4th.U Flot. 31.SStA. | - | |||
Weppler, Willi | MaschGfr | U 371. U 704. | - | ||||
Weppner, Friedrich | SanMt | 10.08.1922 | 08.06.1944 | U 441+ VIIC.unter Kapitänleutnant Klaus Hartmann... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Weppner, Karl | MtrOGfr. | 17.01.1917 | 23.03.1940 | U 22+ IIB. unter Kapitänleutnant Karl-Heinrich Je... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Werbach, Wilhelm | MechOGfr. | 27.02.1924 | 24.06.1943 | U 449+ VIIC. | - | ||
Werbeck, Hermann | OMaschMt. | 27.11.1918 | U 744. pow.06.03.44. | - | |||
Werbelow, Günter | Gfr. | 29.05.1925 | 04.09.1944 | 9.U Fl. | - | ||
Werda, Franz | OStrm | 13.05.1917 | 30.01.1945 | 2.ULD. "WILHELM GUSTLOFF"+ | - | ||
Werdel, Herbert | MtrOGfr. | 22.02.1924 | 04.12.1943 | Kommando 3.Mar.Bord.Flak.Abt Piräus am 4.12.1943 ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Werden, Dionüsius | MtrOGfr. | 20.02.1920 | 28.01.1944 | Kommando 4.Mar.Bord.Flak.Abt Dampfer "JOHANN SCHUL... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Werder, Artur | MaschGfr. | 01.08.1919 | 22.02.1940 | "Z 1"+ / "LEBERECHT MAASS"+ | - | ||
Werder, Gustav | OMasch. | 21.01.1916 | 07.03.1941 | U 47+ VIIB. unter Kapitänleutnant Günther Prien, | - | ||
Werdermann, Ernst | Elektroschweisser | 22.04.1907 | 20.02.1943 | Kommando Seetransporthauptstelle Neapel am gefalle... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Werdermann, Johann | StbsMasch. | 11.03.1900 | 14.04.1940 | Kommando "SCHIFF 35"+ "Oldenburg". gefallen | - | ||
Werding, Mathias | MtrGfr. | U 581. pow.02.02.42. | - | ||||
Werf, Bruno | Lt.z.S. | 03.10.1916 | 27.03.1943 | U 169. WO. | - | ||
Werft, Heinz | OGfr. | 24.12.1921 | 15.09.1944 | "TIRPITZ"+ | - |