Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenke, Johannes | FkGfr | 09.05.1924 | U 517. pow.21.11.42. | - | |||
Wenke, Klaus | Olt.z.S.d.R.01.01.44. | 24.03.1916 | 05.11.1944 | 38th.M.S.Flot.Cdr.(07.40-07.41). 3rd.M.S.Flot.Cdr... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wenkel, Ludwig | MtrOGfr. | 11.12.1922 | 30.08.1943 | U 634+ | - | ||
Wenneker, Paul | Adm.01.08.44. | 27.02.1890 | "DEUTSCHLAND".Cdr.(09.37-11.39). | - | |||
Wennemann, Josef | Gfr. | 02.07.1924 | 13.12.1944 | U 365+ | - | ||
Wenner, Erwin | MaschOGfr. | 21.06.1924 | 05.04.1944 | Kommando 24.U Flot am 5.4.1944 an Bord im Maschine... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wennhold, Ernst | ObMt. | 27.04.1918 | 12.12.1944 | U 416+ | - | ||
Wenniger, | Ob.Matr. | "EMDEN". 1935-36. | - | ||||
Wenninger, Arthur | Kapt.z.S.01.11.43. | 27.11.1904 | 06.02.1970 | "Z 43". Kdt.(24.03.44-30.03.45). "ILTIS".Kdt.durin... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wennrich, Fritz | VerwOGfr. | 02.04.1922 | 22.08.1943 | Kommando MAA 505 am 22.8.1943 in Aalesund verstorb... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wennrich, Siegfried | 23.01.1921 | 00.00.1990 | U 596. | - | |||
Wenpen, Helm | Lt.z.S.(Kr.O). | "TIRPITZ". WachLt.(07.42-01.43). | - | ||||
Wensel, Albert | MA.OGfr. | MAA.530. Battr. Königsberg Estland K.v.B. 08.43. | - | ||||
Wensersky, Siegfried | Matrose | 02.01.1925 | 28.12.1943 | - | |||
Wensing, Heinrich | MaschMt | 08.09.1917 | 14.12.1942 | U 626+ VIIC. unter Leutnant zur See Hans-Botho Bad... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wensing, Heinrich | Matrose | 26.07.1944 | "DOXA"+ (Dampfer). | - | |||
Wensing, Josef | MtrOGfr | 26.03.1925 | 06.05.1944 | 20th.Vp Flot. "V 2013"+ Ekwator | - | ||
Wensink, Paul | OMasch | 17.12.1916 | 26.06.1944 | U 317+ | - | ||
Wenske, Paul | MtrGfr | 01.02.1918 | "ADMIRAL GRAF SPEE". Wenske, Paul. 2. Division. Gr... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Wenske, Wolfgang | BtsMt | 15.09.1918 | 08.12.1942 | U 96. U 611+ | - | ||
Wensky, Martin | OFähnr.z.S. | 14.08.1922 | 03.04.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Wensorra, Ernst | OBtsm. | 16.02.1915 | 28.04.1941 | U 35. U 65+ | - | ||
Wente, Kurt | ObGfr. | 31.10.1920 | 13.10.1943 | U 402+ | - | ||
Wentingmann, Oswald | MA.Gfr. | MAA.532. Battr. Nargön, Reval Ostland 02.08.1943. | - | ||||
Wentler, Hans | U 57. U 124. U 673. U 3030. | - | |||||
Wentorf, Helmuth | MechGfr(A) | 11.01.1919 | "ADMIRAL GRAF SPEE". Wentorf, Helmuth. 6. Division... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Wentz, Günther | MtrGfr. | 14.12.1923 | 03.05.1943 | Kommando 12.Vp Flot. am 1.5.1943 auf "V 1241" verw... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wentz, Rolf-Werner | OLt.z.S.01.10.43. | 01.01.1920 | 27.07.2012 | U 380. 2WO.(12.41-05.43) 1WO.(05.43-09.43). U 963.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Wentz, Ulrich | OFähnr.z.S. | 17.12.1921 | 06.02.1942 | U 82+ | - | ||
Wentzel, Friedrich-Wilhelm | Olt.z.S. | U 32. Cdr.Scholar (09.40-10.40). pow.30.10.40. Cam... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Wentzel, Richard | U 861. | ||||||
Wentzel, Rolf | MechGfr | 13.12.1923 | 12.05.1943 | U 456+ VIIC. unter Kapitänleutnant Max-Martin Tei... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wentzel Dr., Harald | Mar.Ob.Arzt | 27.07.1911 | 08.05.1941 | "PINGUIN"+ (15.06.40-08.05.41). | - | ||
Weny, Karl | MtrOGfr | 28.07.1922 | 04.08.1944 | - | |||
Wenz, | U 860. Pow.15.06.44. | - | |||||
Wenz, Heinrich | MaschOGfr | 30.06.1922 | 18.04.1944 | U 550+ Died from wounds 18.04.44. | - | ||
Wenz, Helmut | Matrose | 04.01.1926 | Kommando seit 16.3.45 MarSchtzBat 121 (Bat. Dietri... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Wenz, Johannes | MechMt | 23.08.1921 | 17.10.1943 | U 540+ | - | ||
Wenz, Josef | MechGfr | U 505. Pow. | - | ||||
Wenzek, August | MtrGfr | 25.03.1923 | 08.07.1943 | U 232+ VIIC. 9. U Flottille, Feldpostnummer: M - 4... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - |