Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wendler, Kurt | U 62. (12.39-09.40). U 10. (10.40-03.41). U 141... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||||
Wendler, Max | MA.Gfr.d.R. | 06.02.1900 | 17.06.1943 | Kommando Hafenschutzflotte Lorient Wendler war als... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wendler, Max | MA.Artl. | 17.02.1908 | 17.06.1943 | Kommando Kriegsmarinewerft Kiel am 17.6.1943 bei B... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wendler, Paul | OBtsMt | U 270. Pow. | - | ||||
Wendler, Werner | OGfr | 27.09.1921 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Wendorf, Gustav | Masch. | 11.03.1895 | 14.01.1943 | Kommando 11.UJ Flot. "UJ 1107"+ am 14.1.1943 auf S... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wendorf, Heinz | MtrOGfr | 00.00.1922 | U 123. U 565. | - | |||
Wendorf, Kurt | MechOGfr | 09.11.1923 | 19.11.1943 | U 211+ | - | ||
Wendorf, Richard | Matrose | 06.08.1908 | 18.09.1940 | Dampfer "H-6"+ Fliegerangriff Le Havre. | - | ||
Wendorff, Wilhelm | OFähnr.z.S. | 18.10.1920 | 21.12.1941 | U 451+ VIIC. unter Korvettenkapitän Eberhard Hoff... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Wendroth, Heinrich(Otto) | MtrHGfr 1 Div. (ex Merchant marine). | 15.09.1920 | "KORMORAN". Pow.28.11.41. pick up Centaur. | - | |||
Wendt, | OMaschMt | UD-4. (1943-44). | - | ||||
Wendt, Anton | Gfr. | 15.08.1924 | 12.12.1944 | "Z 35"+ or "Z 36"+ | - | ||
Wendt, Emil-Werner | MtrOGfr | 04.06.1924 | U 38. U 80. U 1202. Wache 30.10.44-01.01.45. U 120... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Wendt, Ewald | MtrOGfr. | 28.01.1944 | 08.04.1944 | Kommando 24.L-Flottille am 8.4.1944 im ResLaz Danz... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wendt, Franz | MechMt. | U 99. pow.17.03.41. | - | ||||
Wendt, Fritz | Lt.z.S. | U 316. | - | ||||
Wendt, Fritz | MaschOGfr. | 20.04.1923 | 03.04.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Wendt, Gerhard | Ing.Ass. | 14.02.1917 | 30.03.1943 | Kommando Blockadebrecher "REGENSBURG"+ am 30.3.194... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wendt, Günther | MtrOGfr. | 16.10.1924 | 02.02.1944 | Kommando 31.Mar.Bord.Flak.Abt am 2.2.1944 auf Damp... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wendt, Heinrich | MaschGfr. | 04.06.1922 | 05.10.1942 | U 619+ | - | ||
Wendt, Heinrich | Mar.JustizInsp. | 18.02.1907 | 28.07.1943 | Kommando Gericht Admiral KMD Hamburg am in Hamburg... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wendt, Heinz | MaschGfr. | 01.01.1925 | 04.05.1944 | U 846+ | - | ||
Wendt, Heinz | MaschGfr | 06.03.1923 | 12.05.1943 | U 89+ VIIC. | - | ||
Wendt, Heinz | OStrm | 27.06.1914 | 14.04.1942 | U 85+ (06.41-04.42) 4 patrols 140 seetage. before ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wendt, Heinz | OBtsMt | 30.04.1919 | 02.04.1943 | U 124+ Typ IXB, 2. U Flottille, Wilhelmshaven & Lo... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wendt, Helmut | OMaschMt | 25.09.1916 | 15.02.1943 | U 652. MaschMt. unter Oberleutnant zur See Georg-W... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wendt, Helmut | OBtsMt | 15th.Vorposten Flot. | - | ||||
Wendt, Helmut | "Z 24". / "T 24". "FGi-08".="LR 3385". Wachboot P... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||||
Wendt, Helmuth | MtrGfr. | 07.12.1923 | 28.08.1943 | Kommando 3.Geleitflottille "SG-10"+ gefallen bei K... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wendt, Herbert | OMasch. | 10.06.1914 | 15.12.1941 | U 127+ Typ IXC, 2. U Flottille, Wilhelmshaven & Lo... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wendt, Herbert | Mt. | 31.05.1920 | 15.09.1942 | U 261+ | - | ||
Wendt, Hugo | OFähnr.z.S.01.07.42. | U 131. WO.schüler (19.10.41-17.12.41) 1 patrol 2... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||||
Wendt, Johannes | MtrOGfr | 15.01.1917 | 10.04.1941 | "SCHARNHORST" + | - | ||
Wendt, Karl-Heinz | OLt.z.S.01.04.43. | 22.02.1920 | 20.02.1945 | "ADMIRAL HIPPER".Kad.Off.(05.40-03.43). U 1276+ C... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wendt, Klaus | Kadett | 05.12.1923 | 15.03.1942 | "S 111" + | - | ||
Wendt, Kurt | MtrGfr. | 17.03.1924 | 10.03.1944 | U 845+ | - | ||
Wendt, Kurt | MtrOGfr. | 18.10.1923 | 24.05.1943 | Kommando Schwimmflakbatterie "THETIS"+ | - | ||
Wendt, Lothar | - | ||||||
Wendt, Paul | BtsMt | 30.12.1892 | 31.01.1943 | Kommando Torpedoversuchsanstalt Gotenhafen auf See... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - |