Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Welte, Kuno | MtrGfr. | 05.07.1922 | U 660. pow.12.11.42. | - | |||
Welte, Wilhelm | MaschOGfr. | 18.02.1924 | 14.03.1945 | U 714+ | - | ||
Welter, | MaschGfr. | U 390. | - | ||||
Welter, Bruno | U 622. | - | |||||
Welter, Hans | MaschMt. | U 559. | - | ||||
Welter, Heinrich | 27.08.1924 | U 863. | - | ||||
Welter, Hermann | MtrGfr | U 574. pow.19.12.41. (age-21). | - | ||||
Welter, Josef | Gfr. | 25.08.1921 | 26.09.1941 | 5.U Fl. "MOSEL"+ | - | ||
Welter, Wilhelm | FkMt | 15.12.1917 | 19.05.1943 | U 954+ VIIC. 9. U Flottille Kristiansand,(12.42-... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Welters, Heinrich | 08.10.1923 | 25.09.1983 | U 320. U 3018. | - | |||
Welters, Johannes | OGfr | 06.01.1923 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Welters, Josef | BtsMt | 24.02.1922 | 30.01.1945 | 2.ULD. "WILHELM GUSTLOFF"+ | - | ||
Welters, Karl | 17.08.1922 | U 380. U 3018. | - | ||||
Welti, Helmut | Masch. | 21.10.1917 | 30.07.1942 | U 580. U 166+ IXC. 10-Flot. (Lorient). Feldpost N... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Weltken, Wilhelm | MaschMt. | 20.10.1922 | 09.05.1943 | U 381+ VIIC. 7. U Flottille St. Nazaire, Feldpost... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Weltz, Willi | MaschOGfr | 23.04.1922 | 24.06.1943 | U 119.+ | - | ||
Welz, | MaschMt | "ADMIRAL SCHEER". Sich-Gruppe 3, Abteilung VI, Zwi... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Welz, Alfred | OBtsMt | 31.07.1903 | 26.08.1944 | - | |||
Welz, Friedrich | MaschOGfr. | 04.01.1917 | 26.07.1940 | Kommando 6.T Flot. "LUCHS"+ torpedoed and sunk byÂ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Welz, Georg | OGfr. | 01.04.1919 | 11.02.1942 | - | |||
Welz, Heinz | Mtr | 27.08.1926 | 09.02.1945 | U 923+ | - | ||
Welz, Werner | MtrOGfr | U 1207. | - | ||||
Welzel, Alfred | MtrGfr. | 27.06.1924 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Welzel, Alfred | MaschOGfr.(E). | 31.05.1924 | U 1023. | - | |||
Welzel, Bruno | OLt.ing. | 15.03.1909 | 29.11.1941 | U 206+ LI.(05.41-11.41) 3 patrols 68 seetage (3 sh... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Welzel, Erhard | U 956. | - | |||||
Welzel, Heini | OSanMt | 07.04.1920 | 23.10.1943 | U 274+ | - | ||
Welzel, Helmut | OMaschMt | 09.01.1921 | U 23. To.10.09.44. interned Turkey | - | |||
Welzel, Karl | St.OZim.Mstr. | "PRINZ EUGEN". (12.40-05.46). | - | ||||
Welzel, Kurt | OBtsMt | 14.09.1920 | 23.04.1943 | U 191+ IXC/40. 2.U Flot. unter Kapitänleutnant H... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Welzel, Rudolf | MechOGfr | U 874. | - | ||||
Welzer, Helmut | OStrm | 04.07.1915 | "R 184" Pow.16.08.42. | - | |||
Wember, Johannes | MaschMt. | 21.05.1919 | 02.04.1943 | U 124+ Typ IXB, 2. U Flottille, Wilhelmshaven & Lo... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Wemjes, | MtrOGfr | "F 920". Verwundet 29.05.44. | - | ||||
Wemmer, Hans | MechGfr.(Spr) | HSK "ATLANTIS". Schiff-16. | - | ||||
Wemuth, Wolfgang | MaschMt.(E). | U 1202. Nr.1. 30.10.44-26.04.45. | - | ||||
Wenclewski, Eduard | MaschOGfr. | 13.05.1922 | U 969. U 2524. | - | |||
Wenddorff, Horst | MtrOGfr(cook) | U 968. 1st.-2nd.patrols.(Mar.44-July.44). | - | ||||
Wende, Erwin | MaschMt | 17.11.1920 | 31.10.1943 | U 584+ | - | ||
Wende, Friedrich | HGfr | 14.05.1918 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - |