Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmer, Franz | MA.Artl. | 03.08.1901 | 04.10.1944 | Kommando Mar Stabs-und Wachkompanie Bergen bei Fl... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Allmerodt, Dieter | MaschGfr. | "PRINZ EUGEN". K2.(40-06.41). | - | ||||
Allner, Rudolf | OGfr | 07.07.1923 | 09.12.1944 | U 387+ | - | ||
Allrich, Günter | MaschOGfr. | 26.02.1923 | 05.03.1943 | Kommando Schnellboot "S 70"+ am 5.3.1943 gefallen ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Allritz, Herbert | MaschGfr. | 16.02.1923 | 08.12.1942 | U 611+ 3. U Flottille (La Pallice). | - | ||
Alluskewitz, Alfred | MaschMt. | 04.05.1922 | 21.07.1944 | U 212+ | - | ||
Allwardt, Wilhelm | MtrGfr. | 14.03.1904 | 13.08.1941 | Kommando Kriegsmarinewerft St. Nazaire am 13.8.194... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Allweiler, | MtrOGfr. | U 953. | - | ||||
Allwörden von, | Kapitän | 04.01.1944 | "RIO GRANDE"+ blockade-runner | - | |||
Allwörden von, Erwin | Matrose | 06.01.1925 | 23.07.1944 | Matrose Erwin von ALLWÖRDEN Geb: 6.Jan.1925 Freib... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Allwörden von, Rolf | OStrm. | 10.01.1920 | 23.12.1944 | - | |||
Allwörden von, Walter | BtsMt | 01.07.1914 | "UJ 1404" Pow. | - | |||
Almes, Heinz | MaschOGfr | 28.10.1920 | 18.08.1943 | U 403+ VIIC. 9.U Flot. unter Kapitänleutnant Karl... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Almoneit, Hermann | MaschMt. | 12.12.1918 | 31.07.1942 | U 588+ | - | ||
Almritter, Karl | Helfer Wehrmachts Gefolgschaft | 16.07.1916 | 08.06.1944 | Helfer Wehrmachts Gefolgschaft Karl ALMRITTER, Kom... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Alms, | KpLt.ing.d.R. | "KOMET". LI.(07.40-11.41). | - | ||||
Almstädt, Ewald | MaschOGfr | 28.03.1922 | 31.10.1943 | U 306+ | - | ||
Almstedt, Walter | MtrOGfr | 02.05.1922 | "ALSTERUFER" pow.27.12.43. | - | |||
Aloe, Walter | U 604. VIIC. unter Kapitänleutnant Horst Höltrin... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||||
Aloe, Werner | MaschGfr. | 19.11.1920 | 27.12.1942 | U 356+ Canadian destroyer HMCS St. Laurent and the... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Alpen, Heinrich | nautischer Oberinspektor | 17.12.1882 | 11.03.1944 | Kommando MOK Nord am 11.3.1944 im MarLaz Sanderbus... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Alpen, Heinrich | OMaat.d.R. | 24.05.1894 | 27.04.1942 | Kommando Marine Sperrzeugamt Trassenkamp am 27.4.1... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Alpen, Rudolf | Fähnr.z.S. Seeoffizier Anwärter 1942. | 06.11.1923 | 14.06.1944 | Fähnr.z.S. Seeoffizier Anwärter 1942 Rudolf ALPE... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Alpers, Hein | MtrGfr | U 407. (18.12.41- VIIC. unter Oberleutnant zur See... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Alpers, Robert | Matrose I. | 23.12.1925 | 30.06.1944 | Kommando 2.MEA am 30.6.1944 im MarLaz Bedburg-Hau ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Alpers, Wilhelm | BtsMt | 08.02.1908 | 26.01.1944 | Kommando 2.Mar.Bord.Flak.Abt Hamburg am 26.1.1944 ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Alpert, Otto | Btsm. | 02.06.1923 | 18.01.1944 | - | |||
Alraun, Gottfried | BtsMt. | 08.08.1920 | 20.08.1943 | U 197+ IXD2. 12. U Flot. Postfeld Nr. M.49177. unt... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Alrutz, Adalbert | OMasch | 06.06.1916 | 19.09.1943 | U 341+ | - | ||
Alrutz, Günther | MtrGfr | U 604. VIIC. unter Kapitänleutnant Horst Höltrin... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Alsch, Heinrich | MaschOGfr. | 25.09.1921 | 27.09.1943 | U 161+ 2. Flottille (Lorient) | - | ||
Alsdorf, Reinold | OLt.MA.d.R. | 19.11.1909 | 2.MEA, ab 10.1944 Marine-Schützen-Bat. 309 | - | |||
Alsen, Erdfried | Lt.z.S. | U 822. WO. | |||||
Alsen, Ernst | Obstlt.d.R.z.V. | 24.03.1880 | Kommandeur Bau0Ersatz Bat.10. 10.39-07.41. Komman... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Alsen, Erwin | OGfr | 29.05.1919 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Alsen, Willi | MtrOGfr | 27.11.1923 | "SCHARNHORST". Pow.26.12.43. | - | |||
Alsleben, Alfred | MaschGfr. | 02.08.1924 | 06.05.1944 | U 765+ 2 Swordfish aircraft (Sqdn. 825). 11 survi... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Alsleben, Hasso | MaschOGfr | 15.12.1924 | 23.10.1944 | U 1226+ IXC/40. unter Oberleutnant zur See August-... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Alsleben, Heinz | MtrOGfr | 22.09.1922 | 16.10.1943 | U 964+ 3 survivors. | - | ||
Alsleben, Heinz | MtrGfr. | 25.12.1922 | U 93. VIIC. unter Oberleutnant zur See Horst Elfe... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - |