Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amberge, Wilhelm | BtsMt | 23.06.1923 | 03.02.1945 | U 1279+ | - | ||
Amberger, Hans | Maat. | 06.11.1920 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Amberger, Johann | OMaschMt. | 31.07.1900 | 18.02.1944 | Kommando 2.L-Flottille "F 422"+ am 18.2.1944 in Li... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Ambos, Albert | Wachmann | 25.08.1920 | 17.11.1942 | Kommando Werftpolizei Kriegsmarinewerft St. Nazair... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Amboss, Erich | MtrOGfr. | 07.10.1923 | 23.10.1943 | U 274+ | - | ||
Ambrecht, Herbert | MtrOGfr | 23.01.1924 | 16.02.1945 | U 309+ (27.01.43-16.02.45). 11 patrols | - | ||
Ambres, Hugo | MA.Gfr. | 23.07.1923 | Mar.Flak.A.711. Battr.6. K.v.Bord. Ostland 31.07.1... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Ambros, Johannes | 26.11.1908 | 04.05.1945 | UStp. Harstadt. "BLACK WATCH"+ gefallen | - | |||
Ambros, Wolfgang | MaschGfr. | 22.09.1918 | 16.11.1942 | U 173+ US destroyers USS Woolsey, USS Swanson and ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Ambrosius, Fritz | MtrOGfr. | 30.07.1924 | 17.04.1945 | U 398+ VIIC. unter Oberleutnant zur See Wilhelm Cr... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Ambrosius, Herbert | MechGfr | 24.06.1925 | 00.04.1945 | U 857+ IXC/40. unter Oberleutnant zur See Rudolf ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Ambrosius, Kurt | Kkapt.31.01.43. | 17.05.1896 | "SPERRBRECHER 163" Cdr. "SPERRBRECHER 10. CDr.(02... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Ambrosius, Richard | MaschMt. | "Kleinkampfverbände". U 5343. (Seehund). http://w... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Ambrosius, Werner | MaschMt. | 01.12.1920 | U 462. XIV. unter Oberleutnant zur See Bruno Vowe,... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Ambrosius, Wilhelm | FKapt. | 14.06.1903 | 29.09.1955 | 09.1936-11.1938 Kommandant U 28. 8.1939-10.1940 Ko... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Ambrozy v., Tassilo | - | ||||||
Ambsdorf, Walter | FkOGfr. | 01.04.1921 | 01.06.1944 | Kommando 17.Ujagdflottille am 1.6.1944 vor Stadtla... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Ameis, Burghard | Vermessungs-Gefreiter | 10.02.1925 | 12.05.1944 | U Boot Jäger, Verwundung am 9.5.1944 im Feldlazar... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Amelung, Fritz | Matrose | 17.07.1921 | Kommandos MAA.505; Mar.Flak.A.271. | - | |||
Amelung, Robert | Mar.Gen.St.Arzt | 21.09.1877 | Chefarzt, Marinelazarett Varel - 00 Sep 1939-00 Ju... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Amelunxen, Johann | MaschGfr. | 21.08.1922 | 20.11.1942 | U 184+ IXC/40. unter Kapitänleutnant Günther Da... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Amely, Alfred | Matr. | 07.04.1916 | 14.12.1939 | Kommando Geleitboot "F 9"+ gefallen. Der Flottenbe... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Amemann, Ernst | Matrose | 22.03.1924 | 12.02.1943 | Kommando Mar.Bord.Flak.A. Süd am 12.2.1943 im Mit... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Amend, Karl | Lt.Ing.01.11.44. | 17.05.1920 | "V 1505". Mar.Lehr-Batl.313 Zugführer-Ausbildung... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Amende, G | U 1206. U 3514. | - | |||||
Amerkamp, Egmund | 18.11.1921 | 19.12.1943 | Kommando 24.L-Flottille am 19.12.1943 in Helsinki ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Amerling, Walter | MaschGfr. | U 312. | - | ||||
Amesberger, Franz | Matrose | 16.07.1896 | 00.10.1944 | Marine Flak Abt 810 vermisst | - | ||
Ameseder, Karl | MaschOGfr. | 11.07.1924 | 14.07.1944 | MaschOGfr Karl AMESEDER, Kommando 14.Vorpostenflot... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Ametsbichler, Leonhard | MaschOGfr. | 14.10.1923 | 08.07.1944 | Schnellbootflottille ?? | - | ||
Amey, Erich | SchrHGfr | "Z 30". | - | ||||
Amfalden, Josef | KpLt.d.R.z.V.01.10.42. | 25.11.1889 | "UCKERMARK".(08.40-04.42). | - | |||
Amfalder, Gottfried | - | ||||||
Amft, Robert | MtrOGfr. | 24.04.1921 | U 135. VIIC. unter Oberleutnant zur See Otto Luthe... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Amhofer, Josef | MtrGfr. | 25.02.1923 | 13.01.1943 | U 224+ VIIC. 7.U Flot. unter Oberleutnant zur See ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Amlacher, Johann-Richard | MaschGfr. | 21.03.1920 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Amler, Reinhold | "PRINZ EUGEN". | - | |||||
Amling, Heinz | OGfr | 25.10.1923 | 02.07.1944 | U 543+ Avenger aircraft (VC-58) of the US escort ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Amm, Karl | MechOGfr | "Z 30". | - | ||||
Ammann, Adolf | FkMt | 27.05.1920 | 02.10.1942 | U 512+ | - |