Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albrecht, Claes | OGfr.(MA) | Marine-Stosstrupp-Abteilung, Verwundet 14.04.1940 ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Albrecht, Conrad | Gen.Adm.01.04.39. | 07.10.1880 | 18.08.1969 | http://ww2gravestone.com/people/albrecht-conrad/ | - | ||
Albrecht, Edmund | MtrGfr. | 12.12.1918 | 01.08.1940 | U 25+ IA. unter Kapitänleutnant Heinz Beduhn, lie... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albrecht, Egon | Matrose | 28.05.1924 | 24.11.1941 | - | |||
Albrecht, Erich | "PRINZ EUGEN". | - | |||||
Albrecht, Erich | MaschMt. | 11.05.1915 | 07.08.1943 | U 117+ XB. LI. 12. U Flottille, Feldpostnummer: M ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albrecht, Erich | MtrGfr. | 19.09.1920 | 16.12.1941 | U 557+ Italian torpedo boat Orione. All crew lost. | - | ||
Albrecht, Erich | MechGfr | 20.10.1921 | 27.03.1943 | U 169+ IXC/40. unter Oberleutnant zur See Hermann ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albrecht, Ernst | 23.04.1925 | U 969. VIIC. unter Oberleutnant zur See Max Dobber... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Albrecht, Ernst | Matrose | 27.01.1924 | 09.09.1943 | Kommando 1.MarBordFlakAbt Süd am 9.9.1943 auf Ko... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albrecht, Erwin | OStrm | 26.06.1917 | 30.04.1945 | U 879+ IXC/40. unter Kapitänleutnant Erwin Manche... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albrecht, Ewald | OStrm | U 1015. VIIC/41. Unter Oberleutnant zur See Hans-H... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Albrecht, Franz | FkMt. | 01.09.1919 | 14.04.1943 | U 526+ IXC/40. unter Kapitänleutnant Hans Möglic... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Albrecht, Franz | MtrOGfr. | 31.03.1922 | 03.10.1944 | U 249+ VIIC. unter Kapitänleutnant Uwe Kock, Over... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Albrecht, Friedrich | MaschGfr. | 10.03.1923 | 08.12.1942 | U 254+ collision with the German U boat U221. 4 su... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albrecht, Friedrich | OGfr. | 31.03.1922 | 03.10.1944 | U 250.+ no war patrols | - | ||
Albrecht, Fritz | Fkapt.ing,01.12.41. | 01.10.1893 | 07.01.1973 | Marineschule Mürwik Lehrer.(03.38-09.41). 6th.KLA... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albrecht, Fritz | OLt.z.S.01.04.42. | 10.05.1920 | 22.09.1986 | Kreuzer "KÖNIGSBERG". 12.39-04.40. Küstenschutz... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Albrecht, Fritz | Gfr. | 13.04.1922 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Albrecht, Fritz | OBtsMt | 20.05.1920 | 09.02.1945 | U 923+ VIIC. unter Oberleutnant zur See Heinz Frö... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albrecht, Fritz | Mar.Artl. | 22.07.1903 | 24.06.1944 | Fliegerangriff | - | ||
Albrecht, Georg | FkGfr. | 30.08.1922 | 08.04.1944 | U 2+ IIA. 21.U Flot. Schulboot (Feldpostnummer: M ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albrecht, Gerhard | MaschMt. | 05.02.1921 | 06.11.1943 | U 842+ | - | ||
Albrecht, Gerhard | SignOGfr. | 10.01.1924 | 20.07.1943 | Kommando 10.Vp Flot. "V 1014"+ Minentreffer gefall... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albrecht, Gerhard-Ernst | 23.10.1924 | "SCHARNHORST". "ADMIRAL SCHEER". | - | ||||
Albrecht, Gustav | Matrose | 22.12.1906 | 15.04.1945 | - | |||
Albrecht, Gustav | MtrGfr. | 18.12.1924 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Albrecht, Günther | MtrOGfr.d.R. | 12.06.1921 | 04.02.1945 | U 733. VIIC. 01.05.43-17.05.43 unter Kapitänleutn... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albrecht, Hans | MtrOGfr | 08.01.1923 | 09.05.1943 | U 381+ VIIC. 7. U Flottille St. Nazaire, Feldpost... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albrecht, Hans | Gfr. | 15.09.1920 | 27.05.1941 | "BISMARCK"+ | - | ||
Albrecht, Hans | MA.OGfr. | 00.00.1920 | MAA.532. Battr. 'Nettelbeck' K.v.Land Ostland 02.0... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Albrecht, Hans | KrfOGfr. | 25.03.1921 | 14.02.1944 | Kommando MarKfrKomp Hungerburg am 14.2.1944 in Mer... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albrecht, Hans | OMaat. | 19.04.1888 | 02.04.1944 | Kommando Flugwache 8 (Wollin) am 2.4.1944 MarLaz O... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albrecht, Hans-Joachim | VerMt. | 29.03.1918 | 13.12.1939 | VerwMt Hans Joachim ALBRECHT,O.245/37.S. "ADMIRAL ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albrecht, Hans-Joachim | OLt.z.S. | 28.03.1919 | 20.01.1980 | U 708.(Heintze). U 471.Kdt.Schüler (3rd patol). | - | ||
Albrecht, Harald | MtrHGfr. | Gruppenführerboot. "T.R.-103". 1.TransportFlot. G... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Albrecht, Heinrich | OMaschMt. | 04.03.1919 | 03.07.1943 | U 126+ IXC. 22.03.41-03.07.43. 6 Feindfahrt 497 se... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albrecht, Heinrich | MaschGfr. | 17.04.1923 | 07.10.1942 | U 383.+ VIIC. unter Oberleutnant zur See Horst Kre... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albrecht, Heinz | MaschOGfr. | 20.01.1923 | 06.10.1944 | U 168+ IXC/40. unter Kapitänleutnant Helmuth Pich... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albrecht, Heinz | MaschGfr. | 26.09.1922 | 08.08.1942 | U 379+ |