Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert, Erich | FkGfr. | 08.03.1926 | 30.01.1945 | 2.ULD. "WILHELM GUSTLOFF"+ | - | ||
Albert, Erich | Gfr. | 17.12.1923 | 12.12.1942 | "SPERRBRECHER 178"+ | - | ||
Albert, Franz | U 377. | - | |||||
Albert, Fritz | OStrm | 10.10.1918 | 05.05.1945 | - | |||
Albert, Gerhard | Matr.II. | 11.12.1919 | 21.03.1941 | Kommando 1.U Flot. am 21.3.1941 im MarLaz Kiel-Wik... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albert, Günter | BtsMt | 07.10.1920 | 16.09.1944 | - | |||
Albert, Günter | FkOGfr | 30.05.1925 | 26.01.1945 | U 1051+ | - | ||
Albert, Hans-Georg | 25.09.1921 | 15.04.1994 | U 269. | - | |||
Albert, Heinz | MtrOGfr | U 616. VIIC. unter Oberleutnant zur See Siegfried ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Albert, Karl-Heinz | MechOGfr.(T) | 26.09.1921 | 20.10.1943 | U 378+ Avenger and Wildcat aircraft (VC 13) of th... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albert, Klaus | Lt.ing. | 01.06.1922 | U 459. XIV. unter Korvettenkapitän Georg von Wila... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Albert, Ludwig | ObMt. | 19.09.1917 | 12.04.1999 | U 103. U 107. | - | ||
Albert, Oskar | FkOGfr | 02.12.1923 | 08.02.1944 | U 762+ | - | ||
Albert, Werner | OMechMt. | 03.03.1920 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Albert, Willibald | MtrOGfr. | 21.09.1923 | 20.11.1944 | Gruppenführerboot "DELPHIN"+ 1.TransportFlot. | - | ||
Alberti, Willi | OMechMt | 21.02.1922 | 16.02.1945 | U 309+ (27.01.43-16.02.45) 11 patrols. Canadian f... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albertini, Ludwig | MaschOGfr | 09.10.1919 | 13.04.1940 | U 64+ Typ IXB, Zweihüllen-Hochseeboot 2.U Flottil... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Alberts, | StrmMt | "F 532".Kdt.(16.09.42-24.10.42). | - | ||||
Alberts, Cornelius | MtrOGfr | 01.12.1922 | 29.06.1944 | U 988+ | - | ||
Alberts, Hermann | Kapt.z.S.01.04.45. | 06.03.1905 | 23.04.1988 | 01.1938-05.1940: Kapitänleutnant und 1.Off. - Zer... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Alberts, Klaas | MtrOGfr.d.R. | 12.03.1904 | 27.03.1944 | Kommando Seekommandant ital. Riviera am 27.3.1944 ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albertsmeyer, Bodo | 01.10.1921 | 03.04.1944 | "TIRPITZ"+ | - | |||
Albertus, Gerhard | MtrOGfr | 04.06.1925 | 23.09.1944 | U 859+ war Bachstelzenpilot. 20 survivors. | - | ||
Albertus, Willi | MaschGfr. | U 32. VIIA. unter Oberleutnant zur See Hans Jenisc... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Albertzen, Peter | OGfr. | 02.05.1908 | 01.06.1943 | LW FeldRgt 503. Lazarettschiff "BIRKA"+ gefallen ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albiez, Franz | MechGfr | 31.01.1923 | 15.10.1942 | U 661+ | - | ||
Albig, Hans | OStrm | U 569. VIIC. (05.41-05.43) unter Oberleutnant zur ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Albig, Herbert | MaschMt. | 28.01.1919 | 14.04.1942 | U 85+ VIIB. (07.06.41-14.04.42) unter Oberleutnant... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albing, Wili | U 129. | - | |||||
Albinger, Franz | MtrGfr | 31.07.1922 | 24.06.1943 | U 194+ IXC/40. unter Kapitänleutnant Hermann Hess... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albinger, Fritz | 03.09.1922 | U 825. | - | ||||
Albinger, Ludwig | MaschGfr. | 07.02.1923 | 17.02.1943 | U 69+ Typ VIIC, Einhüllen-Küstenboot,7.U Flottil... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albrand, Heinz | MtrOGfr | U 487. XIV. unter Oberleutnant zur See Helmut Metz... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Albrand, Karl-Wolf | KpLt.z.V.01.01.45. | 15.05.1899 | 11.04.1962 | 16th.M.S.Flot.W.O.(06.40-05.41). "TA-11" Kdt.(08.4... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albrand, Walter | OLt.z.S.d.R. | 31.01.1914 | "M 4621" Cdr. | - | |||
Albrecht, | OGfr | "R 61". Severely wounded 14.09.1941. vor Helsinki. | - | ||||
Albrecht, Albert | FkGfr. | 28.05.1925 | 26.09.1944 | Gestorben nach Unfall bei Minenexplosion im Marine... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Albrecht, Alwin | KKapt. | 18.09.1903 | - | ||||
Albrecht, August | OGfr | 27.01.1909 | 08.05.1945 | "MONTE ROSA" | - | ||
Albrecht, Bruno | Matrose | 20.09.1919 | 26.07.1940 | Kommando 6.T Flot. "LUCHS"+ torpedoed and sunk by... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - |