Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alters, Theodor | MaschGfr | 24.03.1923 | 14.10.1942 | "PRINZ EUGEN"+ accident. | - | ||
Altesellmeier, Erich | Lt.ing.d.R. | 01.08.1918 | 17.01.1944 | U 505. (10.42-12.42). U 377+ LI.(10.43-01.44) 1 p... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Altevogt, Heinrich | OBtsm. | 24.05.1917 | 21.04.1944 | Kommando Minenschiff "ROLAND"+ am 21.4.1944 in der... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Altevogt, Hermann-Friedrich-Wilhelm | FkMt. | 08.03.1914 | 26.09.1941 | 12.UJ Flot. "UJ 1201"+ Fischdampfer Mob-FD 33. | - | ||
Altgaß, Karl | MaschMt. | 19.08.1921 | 09.11.1943 | U 707+ | - | ||
Altgeld, Günther | Matrose | 11.04.1922 | 28.03.1942 | - | |||
Altgen, August | FkOGfr | 10.03.1923 | 25.11.1943 | U 849+ IXD2. unter Kapitänleutnant Heinz-Otto Sch... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Althaus, Bernhard | MaschOGfr. | 02.10.1920 | 30.07.1943 | Kommando MS Kiel am gefallen Bombenangriff | - | ||
Althaus, Karl | MtrOGfr. | 11.01.1921 | 21.12.1943 | Kommando 4.MEA am 21.12.1943 im MarLaz Hamburg ver... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Altheide, Rudi | OMasch(D) | U 968. VIIC. unter Oberleutnant zur See Otto West... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Alther, Heinrich | Matrose IV. | 13.11.1920 | 11.04.1944 | Kommando 1.Mar.Bord.Flak.Abt am 11.4.1944 in St... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Althof, Edmund | OStrmMt. | 12.05.1920 | 28.06.1944 | OStrmMt Edmund Althof, Kommando 2.Vorpostenflottil... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Althoff, Heinrich | MaschMt | 06.09.1919 | 18.11.1984 | MaschMt Heinrich ALTHOFF, "ADMIRAL GRAF SPEE". , 8... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Althoff, Heinz | Lt.z.S. | 13.06.1921 | 28.11.1943 | U 542+ IXC/40. 10. Flottille (Lorient) unter Oberl... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Althoff, Herbert | MechGfr | 23.02.1925 | 30.06.1944 | U 478+ | - | ||
Althoff, Karl | StrmMt. | 23.09.1919 | 16.01.1945 | U 248+ VIIC. unter Oberleutnant zur See Johann-Fri... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Althoff, Walter | M.A.A. 618 1.Batt. Gironde-Süd. Pow 20.04.45. | - | |||||
Althoff, Wilhelm | Gfr. | 04.02.1922 | 25.08.1942 | "ULM". 1939 KM. Auxiliary Minelayer , 1941 "S... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Althoff, Wilhelm | MaschGfr. | 20.07.1924 | 20.04.1944 | Kommando 2.U Flot. am 20.4.1944 in Lorient gefalle... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Altkemper, Heinrich | MtrGfr. | 16.03.1920 | 06.04.1940 | U 50+ Typ VII B, 7. Flottille Kiel. lief am 5. Apr... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Altmaier, | ObMt. | U 652. VIIC. unter Oberleutnant zur See Georg-Wern... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Altmann, | Heizer | "EMDEN". 1935-36. | - | ||||
Altmann, Alfred | MtrGfr. | 16.09.1926 | Kommandos 2.ULD, 1.ULD seit 31.12.1944 vermisst | - | |||
Altmann, Erich | MtrGfr | 04.05.1924 | 09.02.1943 | U 649+ VIIC. Ausbildungsboot 5. U Flottille, drown... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Altmann, Ernst | MaschHGfr | 17.03.1923 | 04.05.1945 | Kanonenboot "K-1"+ | - | ||
Altmann, Hans | MaschMt | 22.05.1916 | 08.12.1942 | U 611+ 3. U Flottille (La Pallice) | - | ||
Altmann, Hans-Joachim | OLt.z.S.01.12.43. | 08.10.1921 | UD-4. 1WO.(1942). U 73. 1WO.(05.43-12.43) 4 patro... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Altmann, Heinz | MtrOGfr | 20.02.1923 | 09.07.1943 | U 435+ VIIC. 1.U Flottille Feldpostnummer: M - 03 ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Altmann, Heinz | MtrOGfr. | U 71. | - | ||||
Altmann, Helmut | OBtsMt | 19.12.1918 | 24.08.1943 | U 604. VIIC. unter Kapitänleutnant Horst Höltrin... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Altmann, Lambert | MechOGfr | 14.08.1924 | 09.04.1945 | U 804+ | - | ||
Altmann, Lorenz | MtrOGfr. | 08.12.1926 | 22.02.2017 | Kommandos 2.ULD; 1.ULD; 19.U Flot. verstorben am... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Altmann, Max | MaschOGfr | "Z 30". | - | ||||
Altmann, Reinhold | OMaat. | 28.07.1917 | "DEUTSCHLAND". 07.02.39-14.05.39. 4.MEA, MAA 531 ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Altmann, Rudolf | Masch | U 218. | - | ||||
Altmann, Ulrich | Fkapt.01.04.42. | 19.12.1896 | 23.07.1973 | 1937 Kplt.(E) WBK Stuttgart I. | - | ||
Altmann, Walter | OGfr | 27.05.1922 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Altmann, Willi | 23.10.1916 | 29.08.1997 | U 121. | - | |||
Altmanninger, Otto | "T 19" | - | |||||
Altmeier, | U 1002. VIIC/41. unter Oberleutnant zur See Hans-H... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - |