Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altmeier, Friedrich | OLt.z.S.01.04.43. | 16.07.1920 | 2007.00.0000 | "SCHLESIEN". 06.39-10.39; "NÃœRNBERG". 05.40.10.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Altmeppen, Hermann-Josef | OFähnr.z.S.d.R. | 19.04.1924 | 28.11.1944 | U 80+ Typ VII C, 21. U Flottille, Pillau (Schulboo... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Altmeyer, Günther | MtrHGfr. | 31.12.1917 | 25.01.1942 | Kommando "Z 8"+ / "BRUNO HEINEMANN"+ minentreffer. | - | ||
Altmeyer, Josef | MaschOGfr. | 20.12.1920 | 13.05.1942 | Gefallen 13.05.1942 Kanal , an Land gespült bei Z... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Altmeyer, Joseph | MtrGfr. | 26.09.1916 | 11.03.1940 | U 31+ VIIA. unter Kapitänleutnant Johannes Habeko... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Altmeyer, Karl-Heinz | MechOGfr. | 18.07.1923 | 31.12.1942 | "Z 16"+ / "FRIEDRICH ECKOLDT"+ | - | ||
Altmeyer, Konrad | MtrGfr | 29.07.1921 | 22.04.1944 | U 311+ VIIC. unter Kapitänleutnant Joachim Zander... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Altmeyer, Peter | BtsMt | 06.05.1924 | 14.08.1944 | U 618+ VIIC. unter Oberleutnant zur See Erich Faus... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Altner, Reinhardt | MaschOGfr | 01.12.1923 | U 523. IXC. ab 11.05.42, unter Kapitänleutnant We... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Altpeter, Claus-Ferdunand | Lt.z.S. | U 672. VIIC. unter Oberleutnant zur See Ulf Lawaet... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Altpeter, Gottfried | MtrOGfr. | 06.05.1922 | 10.02.1944 | U 666+ VIIC. unter Oberleutnant zur See Ernst-Augu... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Altrock, Albert | Mtr.I | 19.06.1921 | 25.08.1942 | "ULM". 1939 KM. Auxiliary Minelayer , 1941 "S... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Altrock, Herbert | FkMt | 27.09.1919 | U 1223. | - | |||
Altrogge, Bernhard | OStrm | U 822. VIIC. unter Oberleutnant zur See Josef Elsi... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Altschäffl, Karl | MA.Art. | 16.12.1924 | 24.07.1943 | Kommando Marine Hafenkompanie Lorient am 24.7.1943... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Altstädt, Werner | Lt.z.S. | 25.07.1923 | 20.08.1944 | U 413+ VIIC. 1.U Flot. unter Oberleutnant zur See ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Altvater, Fritz | MaschGfr. | 03.04.1920 | 04.08.2008 | MaschGfr Fritz ALTVATER, "ADMIRAL GRAF SPEE". 7. D... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Altvater, Gerhard | MaschGfr. | 26.10.1924 | 28.07.1943 | U 404+ VIIC. 6.U Flot. Feldpostnummer: M - 03 340.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Altwein, Günter | FkOGfr | 10.04.1925 | 15.05.1944 | U 731+ | - | ||
Altwicker, Bernhard | OMasch | 19.06.1915 | 11.06.1944 | U 980+ Canadian Catalina aircraft (RCAF Sqdn. 162/... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Altwicker, Heinrich | 20.12.1917 | U 42. (16.07.39). U 64. IXB. (16.12.39) unter Kap... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Alvensleben v., Otto | Kapt.z.S.V. | 09.09.1877 | 04.03.1945 | Chef, Kriegsmarinedienststelle Stettin – 00 Jul ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Alwardt, Willi | BtsMt | 08.09.1915 | 28.12.1943 | Kommando "T 25"+ oder "T 26"+ am 28.12.1943 auf Se... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Alweins, Hermann | MtrOGfr. | 24.11.1920 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Alwin, Erich | MtrGfr | 26.06.1920 | "GERMANIA" pow. | - | |||
Alxnat, Hans-Günter | MaschOGfr | 08.04.1922 | 29.04.1943 | U 332+ | - | ||
Amann, Alfred | MechGfr | 14.03.1925 | 03.01.1945 | U 1020+ | - | ||
Amann, Edelbert | 18.03.1925 | U 736. VIIC. unter Oberleutnant zur See Reinhard R... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Amann, Erwin | MaschGfr | 18.04.1924 | 25.03.1943 | U 469+ VIIC. unter Oberleutnant zur See Emil Clau... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Amann, Hermann | MaschOGfr | 21.05.1923 | 28.01.1944 | U 271+ VIIC. unter Kapitänleutnant Curt Barleben,... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Amann, Hubert | Mtr | 04.01.1925 | "T 25" Pow.28.12.43. | - | |||
Amann, Seastian | Mtr. | 01.01.1924 | 18.05.1944 | Kommandos U 354. VIIC. (22.3.43-10.7.43) unter Kap... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Amann, Werner | Matr. | 23.09.1920 | 26.07.1940 | Kommando 6.T Flot. "LUCHS"+ torpedoed and sunk by... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Amasch, Rudolf | MechGfr. | 09.06.1923 | 03.10.1943 | Kommando 20.Vp Flot. am 3.10.1943 in der ScheldemÃ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Ambach, Alfred | St.Ob.StuckMstr | - | |||||
Ambach, Heinz | MaschGfr. | 28.05.1924 | 07.04.1943 | U 644+ | - | ||
Ambach, Waldefried | OMaschMt. | 14.01.1918 | U 459. XIV. unter Korvettenkapitän Georg von Wila... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Ambacher, Hans | OFkMt. | 06.11.1920 | 12.11.1944 | "TIRPITZ"+ | - | ||
Amberg, Günther | MtrOGfr. | 06.03.1921 | 13.06.1942 | U 157+ IXC. unter Korvettenkapitän Wolf Henne, li... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Amberg, Kurt | FkGfr. | 18.11.1920 | 27.06.1941 | "S 43"+ Flak-Schütze. | - |