Hubertus, Horst und das HMA möchten folgenden Helfern für ihre Unterstützung danken (Namen in alphabetischer Reihenfolge):
Hubertus Weggelaar sammelt nun bereits seit über 10 Jahren Informationen über die Besatzungen der deutschen Kriegsmarine in einer Datenbank und Horst Schmeisser erforscht sogar schon seit 30 Jahren die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg und ihre Besatzungen. Die beiden hoffe, dass ihre Listen für den Leser interessant und hilfreich sind.
Lange Zeit waren diese Listen auf www.ubootwaffe.net zu Hause. In Absprache mit dem dortigen Betreiber werden diese Listen nun hier im HMA präsentiert.
Erstellt wurden sie mit Hilfe vieler Forscher und Angehörigen von ehemaligen Besatzungsmitglieder, siehe rechts.
Wenn Leser Ergänzungen und Korrekturen haben, so können sie diese per Email an die beiden Autoren senden:
Hubertus Weggelaar: matr.schiff@gmail.com (English)
Horst Schmeisser: Horst.Schmeisser@t-online.de (Deutsch)
Suchmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich!) :
Details | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Marine-Karriere | Fotos | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolossa, Walter | MaschMt. | 19.01.1922 | 31.01.1945 | U 3520+ mine | - | ||
Kolouch, Herbert | OLt.z.S. | 25.01.1922 | U 564. U 982. U 981. Surv.sinking of U981.12.08.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Kolovrat, Peter | Matrose I. | 19.10.1922 | 22.05.1943 | Kommando Ubootabwehrschule Gotenhafen am 22.5.1943... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kölpin, Ewald | OMasch. | 10.01.1916 | Kommando "NÜRNBERG". 16.04.36-06.08.37; "LEOPARD... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||
Kolrep, Arnold | Kellner | 14.02.1913 | "ADMIRAL GRAF SPEE". Kolrep, Arnold. Zivil. Auf Gr... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | ||||
Kols, Helmut | MaschOGfr. | 02.09.1924 | 09.02.1944 | U 238+ | - | ||
Kölsch, Egidius | MA.OGfr. | 07.07.1921 | 09.05.1944 | Kommando MAA.244 Batterie Oldenburg am 9.5.1944 in... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kölsch, Hans | MtrGfr | U 141. U 432. U 642. U 3518. Surv. | - | ||||
Kölsch, Michel | MA.Gfr. | MAA.530. Battr. Prinz Heinrich, Estland K.v.Bord. ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Kölschbach, Otto | KKapt | - | |||||
Kolshorn, | Lt.z.S. | Luftwaffe 3./Ku.Fl.Gr.806. /He 111 J. Beobachter v... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Kolshorn, Hellwart | KpLt.ing. | 18.02.1914 | 26.09.2004 | 11/1935 Marineschule Mürwik 11/1936 L Krz Leipzi... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Kolster, Adolf | Leitender Ingenieur der "Deutschland". 03.05.45. (... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | |||||
Kolster, Hans-Erwin | Fkapt.01.12.44. | 07.05.1898 | "BRUMMER".I.O.(11.42-07.43).Cdr.(07.43-03.45). | - | |||
Kolster, Hermann | BtsMt | 26.06.1921 | 04.10.1943 | U 422+ | - | ||
Kolster, Willi | U 167. U 547. | - | |||||
Kolter, Ferdinand | Maat | 22.05.1918 | 26.12.1943 | "SCHARNHORST"+ | - | ||
Kolter, Franz-Maria | OMasch. | 18.01.1912 | 28.11.1941 | U 95+ VIIC. 7. U Flottille (St.Nazaire). Feldpostn... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Koltermann, Willi | OMaat. | 30.05.1893 | 14.03.1945 | - | |||
Kolthoff, Bernhard | StrmMt. | 15.01.1945 | "S 180"+ Mkinentreffer | - | |||
Kolthoff, Dietrich | Matrose | 05.04.1926 | 26.09.1944 | - | |||
Kolthoff, Franz | Fähnr.z.S. | U 453. WO.schüler (03.43-05.43) 1 patrol 35 seeta... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Kolton, Herbert | Mar.Artl. | 01.01.1922 | 10.05.1944 | Kommando MAA.614 am 10.5.1944 in Sewastopol gefall... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Koltz, Fritz | MaschOGfr | 12.03.1923 | 10.04.1944 | U 68+ | |||
Kolvenbach, Erberhard | Lt.z.S. | 10.01.1915 | 11.10.1944 | - | |||
Kolvenbach, Joachim | Fähnr.z.S. | U 309. WO schüler. | - | ||||
Kolwaczyk, Anton | Btsm | 29.07.1918 | 00.08.1943 | U 647+ VIIC. 7.U Flot. Feldpost Nr.M.49799. unter ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kolwas, | MtrOGfr Gefechtarudergänger | U 349. | - | ||||
Kolwohl, Hulda | Mar.Helf | 30.01.1945 | "WILHELM GUSTLOFF"+ | - | |||
Kolz, Wilhelm | MtrHGfr | 05.10.1908 | 29.12.1945 | - | |||
Kölzer, Hans | Mtr.d.R. | 02.12.1919 | 08.06.1944 | "HERMANN LOENS". (08.06.40- U 333. (21.07.41- ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kölzer, Karl | OStrm-KpLt.01.04.45. | 13.03.1912 | 14.01.1983 | U 21. OStrm.(1939). U 101. OStrm.(1940-41). U 2.... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | |||
Kölzer, Kurt | KpLt.01.11.38. KKapt. | 14.03.1910 | 03.10.1999 | Kommandos; U 603. ... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Kölzow, Arthur | OGfr | 23.07.1921 | 12.12.1944 | "Z 35"+ or "Z 36"+ | - | ||
Komander, Oskar | MA.Mt. | 30.04.1922 | 21.04.1944 | Kommando MAA.614 am 21.4.1944 in Sewastopol gefall... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||
Komander, Rudolf | Gfr. | 04.07.1925 | 12.12.1944 | "Z 35"+ or "Z 36"+ | - | ||
Komander, Rudolf | MtrGfr | 02.06.1923 | Baubelehrung U 1021. U 181. 05.42- | - | |||
Komaneck, Hermann | (D) | U 862. 1st.patrol- | - | ||||
Komarek, Raimund | 29.01.1926 | Einberufen im April 1944 zur Kriegsmarine nach Kie... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - | ||||
Komatitsch, Friedrich | MtrGfr | 15.03.1925 | 24.06.1944 | U 971+ only one to die when sunk. British destroye... (weitere Einzelheiten siehe Detailseite) | - |